2010年5月至2011年9月任中共铜川市委组织部副部长,市编办主任,市
马秉寅任铜川市人大常委会党组书记 李志强接任市委政法委书记
2013年6月至2013年7月任铜川市委常委; 2013年7月至2016年12月任
2011年4月至2015年7月任铜川市政协副主席,民革铜川市委会主委,市
铜川市委常委,常务副市长郝光耀主持签约仪式.铜川市
2010年5月至2011年9月任中共铜川市委组织部副部长,市编办主任,市
马秉寅任铜川市人大常委会党组书记 李志强接任市委政法委书记
2013年6月至2013年7月任铜川市委常委; 2013年7月至2016年12月任
2011年4月至2015年7月任铜川市政协副主席,民革铜川市委会主委,市
铜川市委常委,常务副市长郝光耀主持签约仪式.铜川市